Børge Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1975 (49 år) |
Karrieren startede hos: | Teglgaard Jensen Ejendomme A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.325' DKK JENSEN FRAGT A/S (2022) |
Største underskud: | -353' DKK GREJS GARAGE ApS (Nu: Teglgaard Jensen Ejendomme A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 4.160' DKK JENSEN FRAGT A/S (2022) |
Største gæld: | 40.267' DKK GREJS GARAGE ApS (Nu: Teglgaard Jensen Ejendomme A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos JENSEN FRAGT A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Teglgaard Jensen Ejendomme A/S (28 år 1 måned) |
Det startede for alvor for nu mange år siden hos Teglgaard Jensen Ejendomme A/S (tidligere GREJS GARAGE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Børge Jensen i 28 år 1 måned, før stoppet d. 8. november 2003.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 776' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JENSEN FRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2012
Tidslinje (5)
-
JENSEN FRAGT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2012
Registreringsdato: 25.08.2012 -
GREJS GARAGE ApS (Nu: Teglgaard Jensen Ejendomme A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2003
Registreringsdato: 08.11.2003 -
BØRGE JENSEN & SØNNER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000
Blå bog (fortsat)
Børge har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.1975 - 08.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Børge Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos JENSEN FRAGT A/S der præsenterede et overskud på 1.325' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos JENSEN FRAGT A/S der præsenterede et underskud på 30' DKK.
Børge har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 1 måned fra 1975 til 2003 hos Teglgaard Jensen Ejendomme A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 776' DKK (GREJS GARAGE ApS (Nu: Teglgaard Jensen Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.870' DKK (JENSEN FRAGT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.338' DKK (GREJS GARAGE ApS (Nu: Teglgaard Jensen Ejendomme A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Ole Jensen.