Allan Vinther Laban
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sweetdogs hundepension (Ejer) |
Største overskud: | 2.949' DKK DANBO MØBLER HORSENS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -4' DKK DANBO MØBLER GIVE A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.578' DKK DANBO MØBLER HORSENS A/S (2021-22) |
Største gæld: | 4.093' DKK DANBO MØBLER HORSENS A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DANBO MØBLER HORSENS A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sweetdogs hundepension (27 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1997 i Sweetdogs hundepension (tidligere GÅRDEJER ALLAN VINTHER LABAN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Allan Vinther Laban og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Allan nu bestreddet i 27 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sweetdogs hundepension
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Brandbjerg Klatreklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
DANBO MØBLER HORSENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Brandbjerg Klatreklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
DANBO MØBLER HORSENS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2019
Registreringsdato: 11.07.2019 -
DANBO MØBLER GIVE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2007
Registreringsdato: 20.11.2007
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2006 - 20.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Vinther Laban har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i DANBO MØBLER HORSENS A/S der præsenterede et overskud på 2.949' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 2 måneder fra 2019 til i dag hos DANBO MØBLER HORSENS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Martin Westenholz Aarup.