Jens Lindholm
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLGER CHRISTIANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 356.575' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Største underskud: | -11.941' DKK ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2011 (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.465.509' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Største gæld: | 1.423.278' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.914 årsværk hos VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOLGER CHRISTIANSEN A/S (30 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for længe siden i HOLGER CHRISTIANSEN A/S (tidligere HOLGER CHRISTIANSEN. ESBJERG A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Lindholm i 30 år 6 måneder, inden stoppet d. 23. april 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Aalund & Industri
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
POWERMAX A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 20-24.99% -
J. Lindholm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2011
Via J. Lindholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2011
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2011 -
J. Lindholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2010 -
Obbekjer Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.01.2015 -
DIREKTØR H. OBBEKJER OG HUSTRU MARIE OBBEKJERS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2015 -
Frodes Torv P/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.02.2018 -
Komplementarselskabet Åtoften ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2024 -
P/S Åtoften
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (53)
-
POWERMAX A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
POWERMAX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
P/S Åtoften
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Lindholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Lindholm Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.064' DKK. Gennem sit holdingselskab J. Lindholm Holding ApS har Jens dermed også andele i ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2011 (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Lindholm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Lindholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S der præsenterede et overskud på 356.575' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i POWERMAX A/S der præsenterede et underskud på 10.382' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 6 måneder fra 1979 til 2010 hos HOLGER CHRISTIANSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 356.575' DKK (VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.465.509' DKK (VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.078' DKK (VAL CONTROLS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Erling Tofting.