Jens Busk Hendriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENDRIKSEN MINK I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENDRIKSEN MINK I/S (39 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1985 ved HENDRIKSEN MINK I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Carsten Juhl Hendriksen, Ole Juhl Hendriksen at Jens Busk Hendriksen stiftede HENDRIKSEN MINK I/S den dag i januar 1985. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu besiddet i 39 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HENDRIKSEN MINK I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
LANDMAND JENS BUSK HENDRIKSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
PELSDYRFODERFORENINGEN FOR ØST JYLLAND AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2005
Registreringsdato: 06.09.2005 -
LANDMAND JENS BUSK HENDRIKSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1995
Registreringsdato: 01.07.1995 -
PELSDYRFODERFORENINGEN FOR ØST JYLLAND AMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.1989
Registreringsdato: 15.02.1989
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.1989 - 06.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Carsten Juhl Hendriksen.