Kai Ivan Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DARUM GARTNERI V/KAI I JENSEN OG B JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DARUM/BRAMMING TURISTBUSSER V/KAI IVAN JENSEN (26 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1994 i DARUM GARTNERI V/KAI I JENSEN OG B JENSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Birgitte Merete Jensen at Kai Ivan Jensen stiftede DARUM GARTNERI V/KAI I JENSEN OG B JENSEN den dag i januar 1994. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kai i 6 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor gartnerier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DARUM/BRAMMING TURISTBUSSER V/KAI IVAN JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
RIBE MINIBUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2006
Registreringsdato: 27.12.2006 -
DARUM GARTNERI V/KAI I JENSEN OG B JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
RIBE MINIBUS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.1999
Registreringsdato: 03.06.1999
Blå bog (fortsat)
Kai har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.06.1999 - 27.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1994 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager