Søren Fredslund Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | SØREN FREDSLUND HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -426' DKK KLØR 5 A.M.B.A. (2014) |
Største egenkapital: | -5' DKK KLØR 5 A.M.B.A. (2014) |
Største gæld: | 1.182' DKK KLØR 5 A.M.B.A. (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN FREDSLUND HANSEN (32 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1992 i SØREN FREDSLUND HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Fredslund Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 32 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN FREDSLUND HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KLØR 5 A.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2008
Registreringsdato: 29.04.2008 -
KLØR 5 A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2002
Registreringsdato: 18.07.2002 -
SØREN FREDSLUND HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1992
Registreringsdato: 01.10.1992
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.07.2002 - 29.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Rasmus Helligsø Falslund Nielsen.