Jan Frank Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAVNSNÆSGÅRD HANDEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.491' DKK A/S PSE NR. 5341 (Nu: PSE BYG ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -690' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST' (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST) (2020) |
Største egenkapital: | 38.720' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST' (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST) (2022) |
Største gæld: | 4.503' DKK A/S PSE NR. 5341 (Nu: PSE BYG ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKAT JAN FRANK MADSEN (41 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved RAVNSNÆSGÅRD HANDEL ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Frank Madsen i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen den 12. oktober 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 1988.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKAT JAN FRANK MADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (3)
-
E/F Teglbrændervej/Stenhuggervej ( matr.nr. 1105 og 1141 Utterslev, København)
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.01.2023 -
E/F Buddingevej 180
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.01.2023 -
E/F Rantzausgade 50-54
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
E/F Fyrtårnsgrunden
Fratrådt som repræsentantDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
E/F Rantzausgade 50-54
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
E/F Buddingevej 180
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
26.01.2023 - 10.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 1979 til 1988 hos RAVNSNÆSGÅRD HANDEL ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST' (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.298' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST' (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38.298' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST' (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST)).