Henrik Schjønning Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAFARI CLUB ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Polles Flytteservice (8 år 7 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2011 ved SAFARI CLUB ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Henrik Schjønning Poulsen i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 12. oktober 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Polles Flytteservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Polles Flytteservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2016
Registreringsdato: 20.02.2016 -
SAFARI CLUB ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2015
Registreringsdato: 12.10.2015 -
SAFARI CLUB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2011
Registreringsdato: 06.06.2011
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.06.2011 - 12.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab