Morten Vilhelm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | OFF BEAT PRODUCTION V/STEEN LORENZ OG MORTEN VILHELM (Ejer) |
Største overskud: | 2.364' DKK LZ & Co. Holding A/S (2020) |
Største underskud: | -2.704' DKK LZ & Co. Holding A/S (2021) |
Største egenkapital: | 17.116' DKK LZ & Co. Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 7.082' DKK LZ & Co. Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LZ & Co. Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af VILHELM - Music, Event & Design (9 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1999 i OFF BEAT PRODUCTION V/STEEN LORENZ OG MORTEN VILHELM i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Steen Lorenz at Morten Vilhelm Jørgensen stiftede OFF BEAT PRODUCTION V/STEEN LORENZ OG MORTEN VILHELM den dag i januar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VILHELM - Music, Event & Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
LZ & Co. Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
LZ & Co. Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
VILMAR - VILHELM (Nu: VILHELM - Music, Event & Design) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.11.2014
Registreringsdato: 17.11.2014
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 01.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager