Jes Graversen
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIRACLE FILM DISTRIBUTION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 963' DKK CUBES SOFTWARE DANMARK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -217' DKK CUBES HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.348' DKK CUBES SOFTWARE DANMARK A/S (2019-20) |
Største gæld: | 2.598' DKK CUBES SOFTWARE DANMARK A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CUBES SOFTWARE DANMARK A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIRACLE FILM DISTRIBUTION (28 år 10 måneder) |
Det hele startede i 1988 hos MIRACLE FILM DISTRIBUTION ApS (tidligere ASX 13500 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jes Graversen i 7 år 5 måneder, før stoppet d. 14. november 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. november 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIRACLE FILM DISTRIBUTION
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CUBES SOFTWARE DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019
Tidslinje (6)
-
CUBES HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021 -
CUBES SOFTWARE DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
CUBES HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jes har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 25.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.1988 - 14.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Jes Graversen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos CUBES SOFTWARE DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 963' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos CUBES HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 217' DKK.
Jes har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 1988 til 1995 hos MIRACLE FILM DISTRIBUTION ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Jan Graversen.