Howard James Anderson
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Strømberg & Fischer I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.955' DKK Strømberg Bad A/S (2021) |
Største underskud: | -1.694' DKK Strømberg Bad A/S (2023) |
Største egenkapital: | 6.413' DKK HOIS Ejendomme ApS (2022) |
Største gæld: | 21.543' DKK Kingshill Properties ApS (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Strømberg Bad A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Strømberg & Fischer I/S (26 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1994 ved Strømberg & Fischer I/S (tidligere Windsor Trading I/S v/ H.J. & i.M. Anderson) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Isabel Mary Anderson at Howard James Anderson stiftede Strømberg & Fischer I/S den dag i november 1994. Rollen som Ejer og Stifter havde Howard i 26 år 2 måneder, før fratrædelsen den 1. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOIS Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
HOIS Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Strømberg Bad A/S
Via HOIS Holding ApS
Direktørposter (4)
-
HOIS Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2023 -
HOIS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2020 -
Kingshill Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2017 -
Strømberg Bad A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
CAP EU ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2020 -
OneSchool Europe Fond
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2023 -
Strømberg Bad A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
HOIS Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
HOIS Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
OneSchool Europe Fond (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023
Blå bog (fortsat)
Howard har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Direktør
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
10.06.2020 - 15.08.2023
Ejer
10.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
16.10.2019 - 24.03.2020
Bestyrelsesmedlem
25.03.2020 - 17.01.2023
Bestyrelsesmedlem
18.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1994 - 01.01.2021
Reel ejer
30.01.2018 - 01.01.2021
Ejerandel: 50%
Howard James Anderson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOIS Holding ApS (ejer lige nu 26%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.440' DKK. Gennem sit holdingselskab HOIS Holding ApS har Howard dermed også andele i Strømberg Bad A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Howard James Anderson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Strømberg Bad A/S landede et overskud på 1.955' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Strømberg Bad A/S landede et underskud på 1.694' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 825' DKK (HOIS Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.694' DKK (Strømberg Bad A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.440' DKK (HOIS Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.202' DKK (Kingshill Properties ApS).
En af de forbindelser som går igen i Howard' netværk er Isabel Mary Anderson.