Hans Erik Kaiser Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaiser Kaffe v/Hans Erik Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.114' DKK Kaiser Kaffe ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.209' DKK Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS (2022) |
Største gæld: | 6.342' DKK Kaiser Kaffe ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Kaiser Kaffe ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaiser Kaffe v/Hans Erik Christensen (26 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1993 ved Kaiser Kaffe v/Hans Erik Christensen (tidligere HANS ERIK CHRISTENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hans Erik Kaiser Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hans i 26 år, før fratrædelsen den 3. juni 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kaiser Kaffe ApS
Via Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS
Direktørposter (2)
-
Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2020 -
Kaiser Kaffe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Kaiser Kaffe ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.06.2018 - 31.12.2020
Direktør og Reel ejer
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
01.06.1993 - 03.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hans Erik Kaiser Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.161' DKK. Gennem sit holdingselskab Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS har Hans dermed også andele i Kaiser Kaffe ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Hans Erik Kaiser Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kaiser Kaffe ApS landede et overskud på 1.114' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81' DKK (Kaiser Kaffe ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.161' DKK (Kaiser Holding af 31.12.2020 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.016' DKK (Kaiser Kaffe ApS).