Torben Garlin
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1982 (42 år) |
Karrieren startede hos: | AccountRevision -ReviPlus.dk v/Torben Garlin (Ejer) |
Største overskud: | 11.016' DKK GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS) (2022) |
Største underskud: | -4.630' DKK Godshotel Distribution A/S (2023) |
Største egenkapital: | 25.447' DKK GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS) (2023) |
Største gæld: | 19.916' DKK GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS) (2020) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AccountRevision -ReviPlus.dk v/Torben Garlin (42 år) |
Det hele begyndte den dag i 1982 ved AccountRevision -ReviPlus.dk v/Torben Garlin (tidligere Ballerup Revisionscenter v/Torben Petersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Torben Garlin og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Torben nu besiddet i 42 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AccountRevision -ReviPlus.dk v/Torben Garlin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Godshotel Distribution A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.02.2024
Tidslinje (26)
-
GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Godshotel Distribution A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - 20.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
30.04.2017 - 10.10.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.11.2008 - 15.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor GHT Revision IVS (Nu: Tranzen.dk ApS) landede et overskud på 9' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor GHT Revision IVS (Nu: Tranzen.dk ApS) landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.139' DKK (GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.630' DKK (Godshotel Distribution A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.447' DKK (GODSHOTEL & TRANSPORT A/S (Nu: GODSHOTEL & TRANSPORT APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 860' DKK (REVISORHUSET I FREDENSBORG ApS (Nu: PIVOT PARTNER ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Martin Neergaard-Dibbern.