Lissie Bertelsen Hoelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Lissie B Hoelgaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Lissie B Hoelgaard (33 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1990 ved Udlejer Lissie B Hoelgaard (tidligere Lissie Bertelsen Hoelgaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lissie Bertelsen Hoelgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lissie i 33 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gasolin 2024 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Gasolin 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Lissie Bertelsen Hoelgaard (Nu: Udlejer Lissie B Hoelgaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Gasolin 2024 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
Gasolin 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023
Blå bog (fortsat)
Lissie har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
11.09.1990 - 30.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 04.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lissie' netværk er Inger Marie Jakobsen.