Leif Løvgren Bressum
Erhvervsaktiv siden: | 5. jun. 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRESSUM I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.101' DKK ApS SPKR NR. 1699 (2021-22) |
Største underskud: | -267' DKK ApS SPKR NR. 1699 (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.202' DKK BRES HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.465' DKK STOREGADE 15, RANDERS ApS (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos C & S SECURITY ApS (Nu: Firmaet af 1. november 2018 Randers Anpartsselskab) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS SPKR NR. 1699 (38 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1986 hos BRESSUM I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Steen Løvgren Bressum at Leif Løvgren Bressum stiftede BRESSUM I/S den dag i juni 1986. Titlen som Ejer og Stifter bestred Leif i 14 år 11 måneder, før stoppet d. 1. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS SPKR NR. 1699
Ejerandel: 50-66.65% -
STOREGADE 15, RANDERS ApS
Ejerandel: 100% -
BRES HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
STOREGADE 15, RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2012 -
BRES HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2010 -
ApS SPKR NR. 1699
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1986
Bestyrelsesposter (1)
-
ApS SPKR NR. 1699
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1986
Tidslinje (21)
-
ApS SPKR NR. 1699 (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
C & S SECURITY ApS (Nu: Firmaet af 1. november 2018 Randers Anpartsselskab)
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2018
Registreringsdato: 17.10.2018 -
C & S SECURITY ApS (Nu: Firmaet af 1. november 2018 Randers Anpartsselskab) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.02.2012 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.1986 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
23.04.2009 - 17.10.2018
Ejer
02.06.2015 - 01.10.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
09.02.2012 - 12.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Løvgren Bressum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BRES HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.202' DKK. Igennem holdingselskabet BRES HOLDING ApS har Leif derfor også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Leif Løvgren Bressum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ApS SPKR NR. 1699 kunne offentliggøre et overskud på 1.101' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ApS SPKR NR. 1699 kunne offentliggøre et underskud på 267' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 198' DKK (BRES HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.202' DKK (BRES HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -79' DKK (STOREGADE 15, RANDERS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Maja Bodil Bressum.