Tommy Nøddebo Mortensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØDDEBO BISON FARM I/S V/TOMMY N MORTENSGAARD M FL (Ejer) |
Største overskud: | 197' DKK Vestkystens Klima Center ApS (2021) |
Største underskud: | -24' DKK Vestkystens Klima Center ApS (2022) |
Største egenkapital: | 223' DKK Vestkystens Klima Center ApS (2021) |
Største gæld: | 354' DKK Vestkystens Klima Center ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Anders og Tommy 2017 IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Danish West Coast (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1999 i NØDDEBO BISON FARM I/S V/TOMMY N MORTENSGAARD M FL i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Freddy Nøddebo Mortensgaard at Tommy Nøddebo Mortensgaard stiftede NØDDEBO BISON FARM I/S V/TOMMY N MORTENSGAARD M FL den dag i februar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tommy i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Danish West Coast
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vestkystens Klima Center ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Vestkystens Klima Center ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Anders og Tommy 2017 IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
Anders og Tommy 2017 IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
Vestkystens Klima Center ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
13.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
10.03.2017 - 08.07.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.02.1999 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vestkystens Klima Center ApS kunne fremvise et overskud på 197' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vestkystens Klima Center ApS kunne fremvise et underskud på 24' DKK.