Martin Asger Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TouchIT v/Martin Møller (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -30' DKK Feelsafe Danmark ApS (Nu: SafeCom Danmark ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 15' DKK Feelsafe Danmark ApS (Nu: SafeCom Danmark ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 73' DKK Feelsafe Danmark ApS (Nu: SafeCom Danmark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TouchIT v/Martin Møller (24 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 ved TouchIT v/Martin Møller (tidligere MILLENIUM/MARTIN MØLLER) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Asger Møller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 24 år 3 måneder, før stoppet den 28. april 2023.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. april 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALNA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ALNA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2023
Tidslinje (8)
-
MILLENIUM/MARTIN MØLLER (Nu: TouchIT v/Martin Møller) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
ALNA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
ALNA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 28.04.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2020 - 17.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.2005 - 17.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab