Stefan Hafstein Wolffbrandt
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Græmme Records/SBS v/Stefan Wolffbrandt (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -25' DKK Langemark Gl. Museumsgård ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 15' DKK Langemark Gl. Museumsgård ApS (2021-22) |
Største gæld: | 13' DKK Langemark Gl. Museumsgård ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Græmme Records/SBS v/Stefan Wolffbrandt (17 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1987 ved Græmme Records/SBS v/Stefan Wolffbrandt (tidligere Græmme Records v/Stefan Wolffbrandt) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Stefan Hafstein Wolffbrandt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Stefan i 17 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Langemark Gl. Museumsgård ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Langemark Gl. Museumsgård ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2021
Ejendomme (5)
Tidslinje (10)
-
Socialdemokratiet på Samsø
Fratrådt som repræsentantDato: 03.02.2024
Registreringsdato: 03.02.2024 -
Socialdemokratiet på Samsø
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023 -
Langemark Gl. Museumsgård ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021
Blå bog (fortsat)
Stefan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Repræsentant
19.01.2023 - 03.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2014 - 22.10.2015
Bestyrelsesmedlem
26.09.2014 - 03.07.2019
Reel ejer
21.02.2018 - 03.07.2019
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
06.05.1987 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Langemark Gl. Museumsgård ApS fremviste et underskud på 25' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Ann Margrethe Nørgaard.