Poul Laub Berger
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL Sikring v/Poul Laub Berger (Ejer) |
Største overskud: | 529' DKK EL SIKRING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -314' DKK EL SIKRING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.118' DKK EL SIKRING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 1.168' DKK EL SIKRING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EL SIKRING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af EL Sikring v/Poul Laub Berger (37 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1987 hos EL Sikring v/Poul Laub Berger (tidligere P B ENTERPRICE V/POUL BERGER) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Poul Laub Berger og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Poul nu besiddet i 37 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EL Sikring v/Poul Laub Berger
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
El Sikring Holding ApS
Ejerandel: 100% -
EL SIKRING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSV9 ApS
Via EL SIKRING ApS
Direktørposter (3)
-
El Sikring Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2024 -
EL SIKRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2007 -
DSV9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
El Sikring Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
El Sikring Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
HERLEV ISHOCKEY ELITE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2013
Registreringsdato: 20.06.2013
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2009 - 20.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.03.2009 - 24.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Laub Berger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn El Sikring Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab El Sikring Holding ApS har Poul dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Poul Laub Berger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor EL SIKRING ApS landede et overskud på 529' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor EL SIKRING ApS landede et underskud på 314' DKK.