Per Løffgreen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FROM SKO/PER LØFFGREEN/ CHARLOTTE BITZER (Ejer) |
Største overskud: | 100' DKK Chione Cosmetics ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 147' DKK Chione Cosmetics ApS (2023) |
Største gæld: | 52.901' DKK KSRPJ HOLDING A/S (Nu: KSRPJ HOLDING ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af FROM SKO/PER LØFFGREEN/ CHARLOTTE BITZER (13 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1992 hos FROM SKO/PER LØFFGREEN/ CHARLOTTE BITZER i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Charlotte Trap Løffgreen at Per Løffgreen stiftede FROM SKO/PER LØFFGREEN/ CHARLOTTE BITZER den dag i marts 1992. Titlen som Ejer og Stifter bestred Per i 13 år 8 måneder, før stoppet d. 30. november 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen skotøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chione Cosmetics ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Chione Cosmetics ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.09.2021
Registreringsdato: 08.09.2021 -
PC CONSULT ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.09.2013
Registreringsdato: 25.09.2013 -
MIDTJYSK TOTALLEASING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2010
Registreringsdato: 30.09.2010
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
14.11.2000 - 25.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2004 - 30.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2008 - 19.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2004 - 02.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2000 til 2007 hos ÅBYHØJ BILCENTER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Charlotte Trap Løffgreen.