Jørgen Dalbjerg Korshøj
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGEFIRMAET JØRGEN KORSHØJ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 196.319' DKK HORSENS VAND HOLDING A/S (2019) |
Største underskud: | -2.795' DKK BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2017) |
Største egenkapital: | 3.215.999' DKK HORSENS VAND HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 267.382' DKK HORSENS VAND A/S (2015) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos HORSENS VAND A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Brædstrup Kro (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1987 hos BYGGEFIRMAET JØRGEN KORSHØJ ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2477) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jørgen Dalbjerg Korshøj i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 18. september 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. januar 1993.
Bestyrelsesposter (3)
-
BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2014 -
HORSENS VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
HORSENS VAND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
HORSENS VAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
HORSENS VAND HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2022
Registreringsdato: 28.01.2022 -
HORSENS VAND HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2018
Registreringsdato: 15.01.2018
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.10.2017 - 22.02.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2014 - 15.01.2018
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Dalbjerg Korshøj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos HORSENS VAND A/S der præsenterede et overskud på 90.739' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S der præsenterede et underskud på 2.795' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 2014 til i dag hos BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.261' DKK (HORSENS VAND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.215.999' DKK (HORSENS VAND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Martin Ravn.