Hanne Borella Stentebjerg-Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJS INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANTIQUE BORELLA V/HANNE STENTEBJERG-OLESEN (30 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1990 ved KJS INVEST A/S (tidligere A/S PSE 38 NR. 1094) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Borella Stentebjerg-Olesen i 14 år 8 måneder, før stoppet den 6. september 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANTIQUE BORELLA V/HANNE STENTEBJERG-OLESEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
A/S PSE 38 NR. 1094 (Nu: KJS INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2004
Registreringsdato: 06.09.2004 -
ANTIQUE BORELLA V/HANNE STENTEBJERG-OLESEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.1994
Registreringsdato: 01.06.1994 -
A/S PSE 38 NR. 1094 (Nu: KJS INVEST A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1990
Registreringsdato: 01.01.1990
Blå bog (fortsat)
Hanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 06.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Søren Peter Egeskov.