Philip Joachim Dudzinski
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1994 - 31. aug. 2015 |
Karrieren startede hos: | ROCK'N'POOL ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -24' DKK KP FYN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 36' DKK KARMAPLANET ApS (2016) |
Største gæld: | 548' DKK KARMAPLANET ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDO v/Philip Joachim Dudzinski (24 år 2 måneder) |
Det begyndte den dag i 1994 i ROCK'N'POOL ApS (tidligere PBH NR. 22.634 ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Philip Joachim Dudzinski i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 21. maj 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UDO v/Philip Joachim Dudzinski
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (31)
-
DPB 2018 IVS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022 -
DPB 2018 IVS
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
DPB 2018 IVS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019
Blå bog (fortsat)
Philip har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.01.2018 - 16.01.2019
Ejer
01.01.2018 - 17.02.2022
Direktør
25.02.2019 - 20.01.2022
Ejerandel: 65% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2009 - 18.01.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.04.2009 - 18.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.08.2012 - 31.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KP FYN HOLDING ApS landede et underskud på 24' DKK.