Esper Nørremark
Karrieren startede hos: | SKIVE KVÆGTORV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som leder begyndte for længe siden i SKIVE KVÆGTORV A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Esper Nørremark i 31 år 2 måneder, inden stoppet d. 6. december 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESPER NØRREMARK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SKIVE KVÆGTORV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2004
Registreringsdato: 10.12.2004 -
SKIVE KVÆGTORV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2002
Registreringsdato: 08.03.2002 -
SKIVE KVÆGTORV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2001
Registreringsdato: 06.12.2001
Blå bog (fortsat)
Esper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
22.07.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.09.1970 - 06.12.2001
Bestyrelsesmedlem
08.03.2002 - 10.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Esper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 2 måneder fra 1970 til 2001 hos SKIVE KVÆGTORV A/S.
En af de forbindelser som går igen i Esper' netværk er Johan Kaastrup.