Kim Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kim Bundgaard. (Stifter) |
Største overskud: | 35.607' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største underskud: | -930' DKK INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 67.316' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største gæld: | 65.119' DKK INBOGULVE AMBA (2023) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos HAMMELSVANG A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kim Bundgaard. (27 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1997 hos Kim Bundgaard. (tidligere Kim Bundgaard) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Kim Bundgaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Kim nu bestreddet i 27 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kim Bundgaard.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAMMELSVANG A/S
Via KIM BUNDGAARD HOLDING ApS -
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Via KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HAMMELSVANG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2008 -
KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2012 -
HAMMELSVANG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
INBOGULVE 2005 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.03.2004 - Stadig aktiv
Direktør
25.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
20.02.2003 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2006 - 26.01.2022
Reel ejer
08.05.2006 - 26.01.2022
Ejerandel: 50%
Kim Bundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos HAMMELSVANG A/S der præsenterede et overskud på 8.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S) der præsenterede et underskud på 930' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 6 måneder fra 2003 til i dag hos HAMMELSVANG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.196' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.166' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.347' DKK (INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jesper Vedsø Krogh.