Michael Frøslev Randsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Michaels Klinik (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michaels Klinik (47 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved Michaels Klinik (tidligere KIROPRAKTISK KLINIK V/M RANDSØE) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Frøslev Randsøe og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Michael nu bestreddet i 47 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor kiropraktorer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Michaels Klinik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
SAHLIN SERVICES ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.11.1994
Registreringsdato: 09.11.1994 -
SAHLIN SERVICES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.1990
Registreringsdato: 12.03.1990 -
KIROPRAKTISK KLINIK V/M RANDSØE (Nu: Michaels Klinik) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1976
Registreringsdato: 01.12.1976
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.03.1990 - 09.11.1994
Ejerandel: Intet ejerskab