Knud Jørgen Skytte
Karrieren startede hos: | SØGÅRD V/KNUD JØRGEN SKYTTE (Ejer) |
Største overskud: | 432' DKK Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS) (2018) |
Største underskud: | -476' DKK Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 644' DKK Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS) (2019) |
Største gæld: | 3.492' DKK Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS) (2016-17) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos SØGÅRD V/KNUD JØRGEN SKYTTE i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Knud Jørgen Skytte og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Knud nu bestreddet i 54 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØGÅRD V/KNUD JØRGEN SKYTTE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
KRAGENÆS VANDVÆRK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.01.2024
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
KRAGENÆS VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
Ejendomsselskabet KJK af 17. aug. 2015 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Kragenæshus ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Knud har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1970 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - 12.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Kurt Jens-Kristian Skytte.