Ole Eckhardt Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGERNE I JYLLINGE I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGERNE I JYLLINGE I/S (30 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved LÆGERNE I JYLLINGE I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Teddy Kostechy at Ole Eckhardt Poulsen stiftede LÆGERNE I JYLLINGE I/S den dag i oktober 1979. Rollen som Ejer og Stifter har Ole nu besiddet i 30 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen alment praktiserende læger.
Bestyrelsesposter (1)
-
ANDELSSELSKABET JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LÆGERNE I JYLLINGE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2010
Registreringsdato: 29.06.2010 -
ANDELSSELSKABET JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2008
Registreringsdato: 21.01.2008 -
DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS PUBLIKATIONSFOND. LÆGEFORENINGENS FORLAG (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2006
Registreringsdato: 29.04.2006
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.10.1979 - 29.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2002 - 29.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2004 - 01.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 8 måneder fra 2008 til i dag hos ANDELSSELSKABET JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Erik Jacob Kongsbak Sewerin.