Ole Munk Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1988 - 25. okt. 2023 |
Karrieren startede hos: | I/S Tandergård (Ejer) |
Største overskud: | 13' DKK GOSMER BIOGAS ApS (2019) |
Største underskud: | -97' DKK GOSMER BIOGAS ApS (2014) |
Største egenkapital: | 467' DKK GOSMER BIOGAS ApS (2014) |
Største gæld: | 77' DKK GOSMER BIOGAS ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Tandergård (36 år 5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ole Munk Nielsen. Den første gang Ole var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1988 ved I/S Tandergård (tidligere MUNK NIELSEN I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Bent Munk Nielsen at Ole Munk Nielsen stiftede I/S Tandergård den dag i januar 1988. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ole i 36 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2024.
Virksomheden opererede indenfor avl af smågrise. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2024.
Tidslinje (10)
-
MUNK NIELSEN I/S (Nu: I/S Tandergård) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Tandergaard ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Tandergaard ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 36 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 30.06.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.09.2023 - 25.10.2023
Reel ejer
27.09.2023 - 29.09.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2005 - 11.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Brian Munk Hulgård.