Danny Fogel
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CREATIVE ART & MAGIC I/S V/DANNY FOGEL OG KIM SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.422' DKK Optisquare ApS (Nu: Frontliners ApS) (2020) |
Største underskud: | -5.765' DKK SAMPLING SERVICE ApS (Nu: PROMOTERS INTERNATIONAL ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 19.527' DKK SLF DOMAININVEST ApS (Nu: VICKY FOGEL HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 15.042' DKK ULL CARE A/S (2017) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos GOTTLIEB & CO. A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SLF INVEST ApS (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved CREATIVE ART & MAGIC I/S V/DANNY FOGEL OG KIM SØRENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kim Stølstrup Sørensen at Danny Fogel stiftede CREATIVE ART & MAGIC I/S V/DANNY FOGEL OG KIM SØRENSEN den dag i marts 1995. Rollen som Ejer og Stifter bestred Danny i 4 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SLN+1 Invest ApS
Ejerandel: 100% -
SLF INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Frontliners ApS
Via SLN+1 Invest ApS -
PROMOTERS INTERNATIONAL ApS
Via SLF INVEST ApS -
Girlsquad ApS
Via PROMOTERS INTERNATIONAL ApS -
CHARLOTTENLUND DYREHANDEL ApS
Via SLF INVEST ApS -
Promoters Danmark ApS
Via SLF INVEST ApS
Direktørposter (7)
-
PROMOTERS INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2008 -
Frontliners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2017 -
CHARLOTTENLUND DYREHANDEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2008 -
SLF INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2003 -
Girlsquad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2016 -
SLN+1 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2018 -
Promoters Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014
Tidslinje (54)
-
Dato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
DFF Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
DFF Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021
Navnehistorik (2)
-
21.02.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Danny har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Danny Fogel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLN+1 Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -809' DKK. Igennem holdingselskabet SLN+1 Invest ApS har Danny derfor også ejerandele i Frontliners ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Danny Fogel, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Optisquare ApS (Nu: Frontliners ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5.422' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SAMPLING SERVICE ApS (Nu: PROMOTERS INTERNATIONAL ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5.765' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.771' DKK (SLF DOMAININVEST ApS (Nu: VICKY FOGEL HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 807' DKK (FOGEL ApS (Nu: SLF INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.527' DKK (SLF DOMAININVEST ApS (Nu: VICKY FOGEL HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.131' DKK (FOGEL ApS (Nu: SLF INVEST ApS)).