Carsten Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIBBERSTOFT ÆG V/KNUD ERIK SØRENSEN OG CARSTEN SØRENSEN GØTZSCHE (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Carsten Sørensen (9 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 ved VIBBERSTOFT ÆG V/KNUD ERIK SØRENSEN OG CARSTEN SØRENSEN GØTZSCHE med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Knud Erik Sørensen at Carsten Sørensen stiftede VIBBERSTOFT ÆG V/KNUD ERIK SØRENSEN OG CARSTEN SØRENSEN GØTZSCHE den dag i juni 1997. Rollen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 6 år, før stoppet den 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carsten Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Carsten Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2015
Registreringsdato: 01.09.2015 -
VIBBERSTOFT ÆG V/KNUD ERIK SØRENSEN OG CARSTEN SØRENSEN GØTZSCHE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2003
Registreringsdato: 30.06.2003 -
FÆLLESFORENINGEN FOR ØKOLOGISKE ÆGPRODUCENTER F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2002
Registreringsdato: 15.03.2002
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.1997 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2000 - 15.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab