Dennis Husted Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | D.E. Technologys (Ejer) |
Største overskud: | 1.017' DKK SCANVIEW Sikring ApS (2018-19) |
Største underskud: | -3.680' DKK SCANVIEW Sikring ApS (2021) |
Største egenkapital: | 865' DKK SCANVIEW Sikring ApS (2018-19) |
Største gæld: | 9.730' DKK SCANVIEW Sikring ApS (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SCANVIEW Sikring ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af D.E. Technologys (27 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved D.E. Technologys (tidligere P E ELEKTRONIC V/DENNIS EGHOLM) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Dennis Husted Egholm og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Dennis nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
D.E. Technologys
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
D.E. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
D.E. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
D. E. Electronic ApS (Nu: SCANVIEW Sikring ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
SCANVIEW Sikring ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
SCANVIEW Sikring ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019
Blå bog (fortsat)
Dennis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.02.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
04.01.2016 - 24.05.2024
Bestyrelsesmedlem
01.03.2019 - 24.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dennis Husted Egholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn D.E. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -40' DKK. Igennem holdingselskabet D.E. Holding ApS har Dennis derfor også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Dennis Husted Egholm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SCANVIEW Sikring ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.017' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SCANVIEW Sikring ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.680' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 407' DKK (SCANVIEW Sikring ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (D.E. Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 646' DKK (SCANVIEW Sikring ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40' DKK (D.E. Holding ApS).