Charlotte Carstensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Charlotte Carstensen Design (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Charlotte Carstensen Design (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 i Charlotte Carstensen Design som Ejer. Charlotte Carstensen købte virksomheden Charlotte Carstensen Design den 1. januar 2018. Charlotte har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer har Charlotte nu besiddet i 6 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Charlotte Carstensen Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
Charlotte Carstensen Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.03.2018 - 31.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.03.2018 - 01.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse