John Kloth Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGE JOHN KLOTH PETERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 536' DKK ATLS DENMARK FOND (2021) |
Største underskud: | -409' DKK ATLS DENMARK FOND (2018) |
Største egenkapital: | 1.130' DKK ATLS DENMARK FOND (2014) |
Største gæld: | 946' DKK TRØRØD DYREKLINIK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos TRØRØD DYREKLINIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE JOHN KLOTH PETERSEN (26 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 hos LÆGE JOHN KLOTH PETERSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af John Kloth Petersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har John nu besiddet i 26 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor praktiserende speciallæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LÆGE JOHN KLOTH PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JHJKP HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRØRØD DYREKLINIK ApS
Via JHJKP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TRØRØD DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2013 -
JHJKP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
ATLS DENMARK FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2016
Registreringsdato: 17.05.2016 -
TRØRØD DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2013
Registreringsdato: 25.01.2013 -
JHJKP HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2013
Registreringsdato: 21.01.2013
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2007 - 17.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
John Kloth Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JHJKP HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 512' DKK. Igennem sit holdingselskab JHJKP HOLDING ApS har John dermed også ejerandele i TRØRØD DYREKLINIK ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for John Kloth Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TRØRØD DYREKLINIK ApS fremviste et overskud på 513' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TRØRØD DYREKLINIK ApS fremviste et underskud på 346' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 285' DKK (TRØRØD DYREKLINIK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (ATLS DENMARK FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.110' DKK (ATLS DENMARK FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 332' DKK (TRØRØD DYREKLINIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jette Hagedorn.