Neel Ploug Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVIK TRADING & TRANSPORT I/S V/JENS WEIS & NEEL P PEDERSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KVIK TRADING & TRANSPORT I/S V/JENS WEIS & NEEL P PEDERSEN (8 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1995 ved KVIK TRADING & TRANSPORT I/S V/JENS WEIS & NEEL P PEDERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jens Ole Weiss at Neel Ploug Olsen stiftede KVIK TRADING & TRANSPORT I/S V/JENS WEIS & NEEL P PEDERSEN den dag i oktober 1995. Rollen som Ejer og Stifter bestred Neel i 8 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Slettehøjen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.07.2023
Tidslinje (5)
-
Danske Vandværker Øst
Fratrådt som repræsentantDato: 21.01.2024
Registreringsdato: 21.01.2024 -
Andelsboligforeningen Slettehøjen
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
Danske Vandværker Øst
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023
Blå bog (fortsat)
Neel har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
09.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.05.2022 - 13.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Repræsentant
26.04.2023 - 21.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Neel' netværk er Dorte Bøge Sørensen.