Laurits Peder Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØLA FINANS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 890' DKK FUNDERHOLME DAMBRUG A/S (2013-14) |
Største underskud: | -724' DKK FUNDERHOLME DAMBRUG A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.465' DKK A/S BORDING MASKINFABRIK (Nu: JØLA EJENDOMME A/S) (2017) |
Største gæld: | 27.225' DKK FUNDERHOLME DAMBRUG A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FUNDERHOLME DAMBRUG A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJER LAURITS PEDER JØRGENSEN (24 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos JØLA FINANS A/S (tidligere JØLA MASKINFABRIK BRÆDSTRUP ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Laurits Peder Jørgensen i 16 år 11 måneder, før stoppet d. 19. oktober 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. marts 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
FUNDERHOLME DAMBRUG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2002
Tidslinje (11)
-
UDLEJER LAURITS PEDER JØRGENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
A/S BORDING MASKINFABRIK (Nu: JØLA EJENDOMME A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2004
Registreringsdato: 26.10.2004 -
A/S BORDING MASKINFABRIK (Nu: JØLA EJENDOMME A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2003
Registreringsdato: 18.12.2003
Blå bog (fortsat)
Laurits har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1983 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.11.1980 - 26.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.11.1976 - 29.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Laurits' netværk er Jarl Holst Jørgensen.