Jonas Thor Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UG-SKI V/JONAS THOR OLSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.470' DKK JTO HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -4.739' DKK FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 3.501' DKK THORAX TRAINER ApS (Nu: Selskabet af 17. december 2018 ApS) (2014) |
Største gæld: | 20.944' DKK FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JTO HOLDING ApS (16 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 i UG-SKI V/JONAS THOR OLSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonas Thor Olsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jonas i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JTO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Autofuel ApS
Via JTO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Autofuel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014 -
JTO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Autofuel ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2014
Tidslinje (10)
-
XCSKI.DK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2014
Registreringsdato: 29.09.2014 -
FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2014
Registreringsdato: 15.05.2014 -
FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2014
Registreringsdato: 15.05.2014
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.12.2013 - 29.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.09.2008 - 14.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.1997 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JTO HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.470' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) kunne offentliggøre et underskud på 4.739' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.091' DKK (FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 811' DKK (JTO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19.781' DKK (FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Christopher Kiær Thomsen.