Ib Karstensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | IB KARSTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.541' DKK HEDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: SAGRO IT og Ejendomme A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.297' DKK FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2020) |
Største egenkapital: | 11.939' DKK HEDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: SAGRO IT og Ejendomme A/S) (2023) |
Største gæld: | 99.230' DKK HEDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: SAGRO IT og Ejendomme A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af IB KARSTENSEN (33 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1991 ved IB KARSTENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ib Karstensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ib nu besiddet i 33 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IB KARSTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2017 - 30.03.2022
Bestyrelsesmedlem
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2001 - 22.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Karstensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS der præsenterede et overskud på 1.082' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS der præsenterede et underskud på 1.297' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2017 til 2022 hos FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.541' DKK (HEDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: SAGRO IT og Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.939' DKK (HEDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: SAGRO IT og Ejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.362' DKK (FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Gert Højer Holdensgaard.