Jens Peter Neerup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Johannesbjerggård v/Jens Peter Neerup Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 2.256' DKK JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS (2019) |
Største underskud: | -1.763' DKK JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 603' DKK RUM INVEST AF 2007 ApS (2015) |
Største gæld: | 10.492' DKK JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Johannesbjerggård v/Jens Peter Neerup Jensen (33 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1991 i Johannesbjerggård v/Jens Peter Neerup Jensen (tidligere JOHANNESBJERGGÅRD/JENS P NEERUP JENSEN) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Peter Neerup Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Jens nu bestreddet i 33 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Johannesbjerggård v/Jens Peter Neerup Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Neerup Mark I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (10)
-
JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
RUM INVEST AF 2007 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2016
Registreringsdato: 14.06.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
02.07.2013 - 15.08.2023
Ejer
02.07.2013 - Stadig aktiv
Direktør
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.12.2007 - 14.06.2016
Ejer
01.06.2016 - 14.06.2016
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS kunne fremvise et overskud på 2.256' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JOHANNESBJERG SLAGTESVIN ApS kunne fremvise et underskud på 1.763' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Michael Neerup Jensen.