Lars Vogt Lyngby Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS LYNGBY PEDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 1.232' DKK Lars Lyngby Pedersen Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -202' DKK Lemmingvej 125 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.892' DKK Lars Lyngby Pedersen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.344' DKK Lyngby Company Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS LYNGBY PEDERSEN (27 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 ved LARS LYNGBY PEDERSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Vogt Lyngby Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 27 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
LARS LYNGBY PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S ROBAKGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lars Lyngby Pedersen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Lyngby LMM Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lyngby Company Invest ApS
Via Lyngby LMM Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lyngby Company Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020 -
Lars Lyngby Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2017 -
Lyngby LMM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020
Ejendomme (6)
Tidslinje (13)
-
Lemmingvej 125 ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
DANROAGRO ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
DANROAGRO ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Vogt Lyngby Pedersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Lars Lyngby Pedersen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.892' DKK.
• Lyngby LMM Holding ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.892' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lars Vogt Lyngby Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Lars Lyngby Pedersen Holding ApS landede et overskud på 1.232' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Lemmingvej 125 ApS landede et underskud på 202' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 131' DKK (Lars Lyngby Pedersen Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 202' DKK (Lemmingvej 125 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.892' DKK (Lars Lyngby Pedersen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -583' DKK (Lemmingvej 125 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Maria Sejr Lyngby Pedersen.