Vibeke Støvring Studt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gribskov Handy / Gribskov Service (Ejer) |
Største overskud: | 6.614' DKK FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) (2023) |
Største underskud: | -157' DKK FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 5.477' DKK FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.118' DKK STUDT HOLDING ApS (Nu: Studt Akupunktur og Fysioterapi ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gribskov Handy / Gribskov Service (23 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1990 ved Gribskov Handy / Gribskov Service (tidligere VIBEKE STUDT KLINIK FOR FYSIOTERAPI) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Vibeke Støvring Studt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Vibeke i 23 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Studt Akupunktur og Fysioterapi ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FH af 2023 ApS
Via Studt Akupunktur og Fysioterapi ApS -
FB af 2023 ApS
Via Studt Akupunktur og Fysioterapi ApS
Direktørposter (3)
-
Studt Akupunktur og Fysioterapi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2010 -
FH af 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2002 -
FB af 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
GRIBSKOV HANDY ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
FysioBalance ApS (Nu: FB af 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2017
Registreringsdato: 06.11.2017 -
GRIBSKOV HANDY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014
Blå bog (fortsat)
Vibeke har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.05.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2014 - 31.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1990 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Vibeke Støvring Studt ejer desuden også holdingselskabet FB af 2023 ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet FB af 2023 ApS ejes der også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Vibeke Støvring Studt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) fremviste et overskud på 6.614' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS) fremviste et underskud på 157' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.614' DKK (FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.477' DKK (FYSIOCENTER HELSINGE ApS (Nu: FH af 2023 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.771' DKK (FysioBalance ApS (Nu: FB af 2023 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Annelise Høy Madsen.