Pernille Utzon-Rødbro
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | Pernille Utzon-Rødbro (Ejer) |
Største overskud: | 3.846' DKK UTZON HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -714' DKK UTZON HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 13.873' DKK UTZON HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 4.037' DKK UTZON A/S (2018) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos UTZON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pernille Utzon-Rødbro (22 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1990 ved Pernille Utzon-Rødbro med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Pernille Utzon-Rødbro der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Pernille i 22 år 1 måned, før stoppet den 31. oktober 2012.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af varer af pelsskind. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UTZON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UTZON A/S
Via UTZON HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
UTZON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2011 -
UTZON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
UTZON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2011
Ejendomme (7)
Tidslinje (8)
-
Pernille Utzon-Rødbro (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2012
Registreringsdato: 31.10.2012 -
UTZON HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2011
Registreringsdato: 10.10.2011 -
UTZON HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2011
Registreringsdato: 10.10.2011
Blå bog (fortsat)
Pernille har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.06.2011 - 29.11.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
01.09.1990 - 31.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 09.10.2011
Ejer og Direktør
10.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Pernille Utzon-Rødbro er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UTZON HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.152' DKK. Igennem holdingselskabet UTZON HOLDING ApS har Pernille derfor også ejerandele i UTZON A/S (90-99.99%).
Se også koncerndiagram for Pernille Utzon-Rødbro, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor UTZON HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.846' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor UTZON HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 714' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 940' DKK (UTZON HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.152' DKK (UTZON HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.902' DKK (UTZON A/S).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Caroline Mathilde Rubek Utzon.