Gert Mølgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1992 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SCANBOG (Ejer) |
Største overskud: | 2.185' DKK BOLIGSERVICEBOGEN A/S (Nu: Quattro Projektudvikling A/S) (2016) |
Største underskud: | -4.856' DKK ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.721' DKK ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS) (2022) |
Største gæld: | 9.885' DKK ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S SCANBOG (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1992 hos I/S SCANBOG i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Ole Adolf Donner, Michael Cordes, Birger Sørensen, Ole Holst, Claus Nordahl Nielsen at Gert Mølgaard stiftede I/S SCANBOG den dag i december 1992. Titlen som Ejer og Stifter bestred Gert i 21 år 6 måneder, før stoppet d. 29. juli 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EINSBERG OG MØLGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Gert Mølgaard FM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
EINSBERG OG MØLGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
NET-NURSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Gert Mølgaard FM (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2015
Registreringsdato: 26.03.2015 -
I/S SCANBOG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.07.2014
Registreringsdato: 29.07.2014
Blå bog (fortsat)
Gert har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
18.04.2002 - 26.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.12.1992 - 29.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor EINSBERG OG MØLGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 901' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ICECONSULT DANMARK ApS (Nu: Ørn Software ApS) kunne fremvise et underskud på 4.856' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 184' DKK (EINSBERG OG MØLGAARD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (BOLIGSERVICEBOGEN A/S (Nu: Quattro Projektudvikling A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 940' DKK (NET-NURSE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -662' DKK (BOLIGSERVICEBOGEN A/S (Nu: Quattro Projektudvikling A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Peter Munk Schade.