Jørgen Jensen Spanggaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN SPANGGÅRD (Stifter) |
Største overskud: | 1.849' DKK THY AGRO INVEST A/S (2020) |
Største underskud: | -734' DKK THY AGRO INVEST A/S (2018) |
Største egenkapital: | 8.427' DKK THY AGRO INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 1.937' DKK THY AGRO INVEST A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRGEN SPANGGÅRD (26 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1998 hos JØRGEN SPANGGÅRD med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jørgen Jensen Spanggaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Jørgen nu bestreddet i 26 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JØRGEN SPANGGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Spanggaard Agro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THY AGRO INVEST A/S
Via JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
THY AGRO INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.03.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Spanggaard Agro I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
THY AGRO INVEST A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2014
Registreringsdato: 14.03.2014 -
NORDSHIPPING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2007
Registreringsdato: 06.09.2007
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2005 - 06.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 293' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Niels Jørgen Toft Pedersen.