Lars Errebo
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Road Bike Shop I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.124' DKK WEBIKE FYN ApS (Nu: Cykler af 30.08.2017 3 ApS) (2014) |
Største underskud: | -1.112' DKK JT IMPORT ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.465' DKK WEBIKE FYN ApS (Nu: Cykler af 30.08.2017 3 ApS) (2014) |
Største gæld: | 12.013' DKK WEBIKE FYN ApS (Nu: Cykler af 30.08.2017 3 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos JT IMPORT ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Road Bike Shop I/S (10 år 7 måneder) |
Det startede i 1996 ved Road Bike Shop I/S (tidligere ROAD BIKE SHOP I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Normann Errebo at Lars Errebo stiftede Road Bike Shop I/S den dag i oktober 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 10 år 7 måneder, før stoppet den 1. maj 2007.
Virksomheden opererede indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. maj 2007.
Direktørposter (1)
-
Assos SBO Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2016
Tidslinje (25)
-
Bikeshopping247 ApS (Nu: Dyvel Invest ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2017
Registreringsdato: 30.10.2017 -
Bikeshopping247 ApS (Nu: Dyvel Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2017
Registreringsdato: 28.08.2017 -
JT IMPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2016
Registreringsdato: 22.08.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
18.11.2015 - 30.10.2017
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
10.05.2010 - 22.08.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
22.03.2007 - 12.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2009 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JT IMPORT ApS kunne fremvise et overskud på 426' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor JT IMPORT ApS kunne fremvise et underskud på 1.112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 352' DKK (JT IMPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.397' DKK (JT IMPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 536' DKK (Assos SBO Scandinavia ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Edwin Navez.