Bent Jørgen Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | Bent Jørgen Jakobsen (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bent Jørgen Jakobsen (37 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1987 hos Bent Jørgen Jakobsen (tidligere BENT JAKOBSEN) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Bent Jørgen Jakobsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Bent nu besiddet i 37 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden teknisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bent Jørgen Jakobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (19)
-
TB ENTREPRISE ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2015
Registreringsdato: 09.10.2015 -
TB ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2013
Registreringsdato: 12.07.2013 -
J E C INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2000
Registreringsdato: 23.10.2000
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.09.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.07.2013 - 09.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1992 - 23.10.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1991 - 23.08.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1988 - 21.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 1988 til 1997 hos JCP EJENDOMME ApS.