Torben Ulrik Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN (33 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1991 i T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN med titlen som Ejer. Torben Ulrik Hansen erhvervede virksomheden T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN d. 31. maj 1991. Torben har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Torben nu bestreddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
TØMRER-MÆNDENE ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2009
Registreringsdato: 07.09.2009 -
TØMRER-MÆNDENE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2004
Registreringsdato: 03.02.2004 -
T H TRADING V/TORBEN ULRIK HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.1991
Registreringsdato: 31.05.1991
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.05.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.02.2004 - 07.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab