Mogens Preben Tøttrup
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CUTRIN DANMARK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CUTLINE I/S (40 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1981 hos CUTRIN DANMARK ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mogens Preben Tøttrup i 8 år 6 måneder, før stoppet d. 24. november 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. september 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CUTLINE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CUTRIN DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.1989
Registreringsdato: 24.11.1989 -
CUTLINE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1985
Registreringsdato: 01.03.1985 -
CUTRIN DANMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.1981
Registreringsdato: 14.05.1981
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.01.1984 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.05.1981 - 24.11.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jørgen Marquard Petersen.