Helga Winther Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAAS URE OG SMYKKER I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Smykkedesigner Helga Winther I/S (28 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1985 i KAAS URE OG SMYKKER I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Martin Vinther Knudsen at Helga Winther Knudsen stiftede KAAS URE OG SMYKKER I/S den dag i december 1985. Hvervet som Ejer og Stifter havde Helga i 18 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor urmager- og guldsmedeforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Smykkedesigner Helga Winther I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Kaas Ure&Smykker v/Helga Winther Knudsen (Nu: Helga Winther Knudsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005 -
Kaas Ure&Smykker v/Helga Winther Knudsen (Nu: Helga Winther Knudsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2004
Registreringsdato: 01.08.2004 -
KAAS URE OG SMYKKER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2004
Registreringsdato: 31.03.2004
Blå bog (fortsat)
Helga har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2004 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.12.1985 - 31.03.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Helga' netværk er Allan Andersen.