Nils Terje Troland
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1989 - 30. jun. 2009 |
Karrieren startede hos: | T.Troland Værktøjsmaskiner (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.Troland Værktøjsmaskiner (35 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1989 hos T.Troland Værktøjsmaskiner (tidligere T. TROLAND) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nils Terje Troland og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Nils nu bestreddet i 35 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen engroshandel med værktøjsmaskiner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.Troland Værktøjsmaskiner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
C & N I/S V/ANNE HEINOLA & NILS TROLAND (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009 -
C & N I/S V/ANNE HEINOLA & NILS TROLAND (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1990
Registreringsdato: 01.03.1990 -
T. TROLAND (Nu: T.Troland Værktøjsmaskiner) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1989
Registreringsdato: 01.03.1989
Blå bog (fortsat)
Nils har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1990 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager